Rolf Maier
domiciled in Stallikon, from Turbenthal Active mandates: Vicoma Video Consulting Maier GmbH Connected persons: Daniel Maier, Sylvia Maier-Diggelmann You can stay up to date through "Rolf Maier", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Maier"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Maier", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Maier"
|
|
Rolf Maier
domiciled in Urdorf, from Zürich Active mandates: PharmaDoc GmbH Connected persons: Christine Maier You can stay up to date through "Rolf Maier", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Maier"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Maier", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Maier"
|
Places where people with the name Rolf Maier live
Sectors in which people with the name Rolf Maier work
Other construction
Operation of general healthcare facilities
Other construction
Operation of general healthcare facilities
Private persons with the name Rolf Maier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rolf Maier
Publication number: HR02-1005557371, Commercial Registry Office Berne, (36)
PharmaDoc GmbH, bisher in Seltisberg, CHE-112.505.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2478007).
Statutenänderung:
31.08.2022.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Daniel Gassmann und Christine Fach, Bantigerstrasse 32, 3006 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Kunden, insbesondere im Bereich Arzneimittel und Medizinprodukte, das Erbringen von Dienstleistungen im medizinischen und pharmazeutischen Bereich, die Erstellung, den Handel und den Vertrieb von pharmazeutischer Literatur in gedruckter und elektronischer Form, die Herstellung und Registrierung von Pharmaka gemäss den gültigen Richtlinien, die Evaluation von medizinischen und pharmazeutischen Geräten sowie die Beschaffung komplexer Systeme und Anlagen im Spitalbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Christine, von Seltisberg und Zürich, in Urdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Winterthur];
Maier, Rolf, von Zürich, in Urdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Winterthur].
Publication number: HR02-1005184505, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Maier Gastro AG, in Gretzenbach, CHE-115.375.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, S.0, Publ. 920547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Rolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004901945, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rolf Maier & Co AG, in Laufenburg, CHE-108.123.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, S.0, Publ. 1991527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Rolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].