Dominic Marc Lutz
domiciled in Algetshausen, from Thal Active mandates: Koch-CableTec GmbH & Co. KG, Flensburg, Zweigniederlassung Au SG, Xenonlook.com GmbH Connected persons: Stefan Koch You can stay up to date through "Dominic Marc Lutz", please log in or register free of charge.You are now following "Dominic Marc Lutz"
Credit rating You can stay up to date through "Dominic Marc Lutz", please log in or register free of charge.You are now following "Dominic Marc Lutz"
|
Places where people with the name Dominic Marc Lutz live
Sectors in which people with the name Dominic Marc Lutz work
Architectural and engineering activities
Trading in consumer goods
Architectural and engineering activities
Trading in consumer goods
Private persons with the name Dominic Marc Lutz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dominic Marc Lutz
Publication number: HR02-1004679034, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
richtigFAIRsichert.ch GmbH, in Au (SG), CHE-244.387.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, S.0, Publ. 3786141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Dominic, von Thal, in Algetshausen (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Erwin, von Thal, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3573101, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Koch-CableTec GmbH, Leinfelden-Echterdingen (DE), Zweigniederlassung Au SG, in Au SG, CHE-246.248.468, Hauptstrasse 18, 9434 Au , Ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
HRB 737621.
Firma Hauptsitz:
Koch-CableTec GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Leinfelden-Echterdingen.
Kapital Hauptsitz:
Kapital: EUR 25'000.00;
Liberierung: EUR 25'000.00.
Bemerkungen zum Hauptsitz:
Handelsregistereintragung: 23.05.2011.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck: Engineering, Consulting und Fertigung von Kabelsätzen, Bordnetz-Strukturen, Elektronik-Komponenten und deren mechanische Baugruppen im Automotivebereich und Maschinenbau sowie Schaltschrankverdrahtung.
Eingetragene Personen:
Koch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Dominic, von Thal, in Algetshausen (Uzwil), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3078243, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
WaxImport.com GmbH, bisher in Arni, CHE-244.387.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016Publ. 2795321).
Gründungsstatuten:
14.09.2011.
Statutenänderung:
18.12.2015.
Sitz neu:
Au SG.
Domizil neu:
Hauptstrasse 18, 9434 Au.
Zweck neu:
Professionelle Fahrzeugaufbereitungen sowie Erwerb und Veräusserung von Konsumgütern aller Art, insbesondere Erwerb und Veräusserung von Fahrzeugpflegeprodukten und Dienstleistungen im Bereich der Fahrzeugpflege. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Berichtigung]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Plichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaus- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. ].Vinkulierung neu: [gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Dominic, von Thal, in Algetshausen (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uzwil].