Bettina Ludewig-Puschendorf
domiciled in Ennetbürgen, from Germany Active mandates: cpr:design GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Bettina Ludewig-Puschendorf", please log in or register free of charge.You are now following "Bettina Ludewig-Puschendorf"
Credit rating You can stay up to date through "Bettina Ludewig-Puschendorf", please log in or register free of charge.You are now following "Bettina Ludewig-Puschendorf"
|
Places where people with the name Bettina Ludewig-Puschendorf live
Sectors in which people with the name Bettina Ludewig-Puschendorf work
Advertising services
Advertising services
Private persons with the name Bettina Ludewig-Puschendorf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bettina Ludewig-Puschendorf
Publication number: HR02-1004510593, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
PAL-Media Holding Group GmbH, in Ennetbürgen, CHE-111.749.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, Publ. 6009906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludewig-Puschendorf, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papet, Alain, von Luzern, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2604911, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
cpr:design GmbH, in Ennetbürgen, CHE-114.167.115, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, Publ. 6027732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papet, Alain, von Luzern, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludewig-Puschendorf, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Ennetbürgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6027732, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Sapbasis.ch GmbH, bisher in Subingen, CH-241.4.007.446-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2008, S. 12, Publ. 4430714).
Statutenänderung:
20.12.2010, 01.02.2011.
Firma neu:
cpr:design GmbH.
Sitz neu:
Ennetbürgen.
Domizil neu:
Buochserstrasse 7, 6373 Ennetbürgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbeagentur, Werbemanagement, Kreativ-Design und Textilfertigung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen (wie bisher);
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.04.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poorghadiri, Saeed, iranischer Staatsangehöriger, in Subingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Malenchini, Pablo, italienischer Staatsangehöriger, in Schmitten FR, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludewig-Puschendorf, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Ennetbürgen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Papet, Alain, von Luzern, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.