Dr. med. vet. Oskar Charles Luder
domiciled in Säriswil, from Höchstetten Active mandates: Heidmoos AG Connected persons: Eva Luchsinger, Christoph Lorenz Luchsinger You can stay up to date through "Dr. med. vet. Oskar Charles Luder", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. med. vet. Oskar Charles Luder"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. med. vet. Oskar Charles Luder", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. med. vet. Oskar Charles Luder"
|
Places where people with the name Oskar Charles Luder live
Sectors in which people with the name Oskar Charles Luder work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Oskar Charles Luder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Oskar Charles Luder
Publication number: HR02-1005376864, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tierarztpraxis DuoVet AG, in Wohlen bei Bern, CHE-109.078.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Oskar, von Höchstetten, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger, Eva Dr., von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005325776, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tierarztpraxis DuoVet AG, in Wohlen bei Bern, CHE-109.078.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luder, Oskar, von Höchstetten, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luchsinger, Christoph Lorenz, von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luchsinger, Eva Dr., von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 953121, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tierarztpraxis DuoVet AG, in Bern, CH-035.3.029.504-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6971480).
Statutenänderung:
24.06.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Luder + Luchsinger, in Wohlen bei Bern (CH-036.2.056.128-2), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 476'001.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 157'295.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übertragende Kollektivgesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung bei der übernehmenden Gesellschaft. Da die Gesellschafter der übertragenden Kollektivgesellschaft die einzigen Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft sind, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Sitz neu:
Wohlen bei Bern.
Domizil neu:
Heidmoosweg 19, 3049 Säriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevag Treuhand- und Revisions AG, in Münsingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenkel, Marc Tuomas, von Riehen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident mit Einzelunterschrift];
Luchsinger, Christoph Lorenz, von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Luchsinger, Eva Dr., von Ermatingen, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Luder, Oskar, von Höchstetten, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inspecta Revision AG (CH-320.3.016.405-1), in St. Gallen, Revisionsstelle.