Marc Lottenbach
domiciled in Wohlen b. Bern, from Weggis Active mandates: SETOFF (Swiss Eritrean Trauma Ortho Fellowship Foundation) Connected persons: Alex Schallenberg, Roland Peter Jakob, Philipp Florian Stillhard and more You can stay up to date through "Marc Lottenbach", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Lottenbach"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Lottenbach", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Lottenbach"
|
Places where people with the name Marc Lottenbach live
Sectors in which people with the name Marc Lottenbach work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Marc Lottenbach
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Lottenbach
Publication number: 2876599, Commercial Registry Office Zurich, (20)
yoveo AG, in Zürich, CHE-191.061.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2720535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lottenbach, Marc, von Weggis, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2095543, Commercial Registry Office Zurich, (20)
yoveo AG, in Zürich, CHE-191.061.183, Hardturmstrasse 103, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2015, 05.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt für Werbekunden, Institutionen, Verbände, politische Organisationen und/oder generell User Multimedia-Lösungen/Plattformen zu entwickeln, anzubieten, zu betreiben oder zu vermarkten sowie weitere Dienstleistungen im lnternetbereich zu erbringen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 800'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 800'000.00.
Aktien:
80'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der ipmedia AG (CHE-110.546.229), in St.Gallen, einen Teil der Aktiven und Passiven deren Geschäftes, nämlich den Geschäftsbereich 'InternetTV', gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 12.02.2015 mit Aktiven von CHF 625'000.00 und Passiven von CHF 0.00, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und CHF 225'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Demont, Marco, von Sevgein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lottenbach, Marc, von Weggis, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Andreas, von Neuenegg, in Lüscherz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weigelt, Peter, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Johannes, von Hemberg, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Transcontag AG (CHE-107.888.333), in Zürich, Revisionsstelle.