Martin Lisibach
domiciled in Solothurn, from Solothurn Active mandates: Lisibach Malergeschäft + Spritzwerk GmbH Connected persons: Joseph Petrus Lisibach, Claudia Theresia Lisibach-Neft You can stay up to date through "Martin Lisibach", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Lisibach"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Lisibach", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Lisibach"
|
Places where people with the name Martin Lisibach live
Sectors in which people with the name Martin Lisibach work
Painter
Painter
Private persons with the name Martin Lisibach
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Lisibach
Publication number: HR01-1004730483, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Lisibach Malergeschäft + Spritzwerk GmbH, in Solothurn, CHE-323.000.260, Grenchenstrasse 18, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.09.2019.
Zweck:
Erbringen von Malerarbeiten und sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Spritztechnik. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Lisibach Malergeschäft & Spritzwerk", in Solothurn (CHE-102.037.782), gemäss Vertrag vom 30.09.2019 und Bilanz per 30.06.2019 mit Aktiven von CHF 605'893.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 585'578.71, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 315.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Mit Erklärung vom 30.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lisibach, Martin, von Solothurn, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lisibach-Neft, Claudia, von Solothurn, in Solothurn, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lisibach, Joseph Petrus, von Solothurn, in Solothurn, mit Einzelprokura.
Publication number: 4794642, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Solothurn, in Solothurn, CH-260.5.000.011-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2007, S. 15, Publ. 4014008).
Firma neu:
Baugenossenschaft Solothurn in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Stefan, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lisibach, Martin, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlicher, Josef, von Solothurn, in Solothurn, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Probst, Otto, von Lommiswil, in Grenchen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Verwalter (nicht Mitglied)].
Publication number: 4014008, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Solothurn, in Solothurn, CH-260.5.000.011-6, Erstellen und vermieten oder verkaufen von preisgünstigen und zweckmässigen Wohnungen, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2004, S. 9, Publ. 2257140).
Domizil neu:
Grenchenstrasse 18, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Anton, von Trubschachen, in Oberdorf SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Stefan, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lisibach, Martin, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.