Daniel Beat Leuenberger
domiciled in Nürensdorf, from Ursenbach Active mandates: First Consulting AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Daniel Beat Leuenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Beat Leuenberger"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Beat Leuenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Beat Leuenberger"
|
Places where people with the name Daniel Beat Leuenberger live
Sectors in which people with the name Daniel Beat Leuenberger work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Daniel Beat Leuenberger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Beat Leuenberger
Publication number: HR02-1005353190, Commercial Registry Office Zug, (170)
Stehig Corporation AG, in Zug, CHE-102.861.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196017).
Statutenänderung:
22.11.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Treuhandbereich, insbesondere Durchführung von Revisionen und Steuerberatungen sowie Übernahme von Treuhandfunktionen und Verwaltungsaufträgen. Die Gesellschaft ist ferner befugt, sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften im In- und Ausland zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenen Brief oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Daniel Beat, von Ursenbach, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Alexander Josef, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3642421, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
First Consulting AG, in Luzern, CHE-174.608.407, Kreuzbuchstrasse 3, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2017.
Zweck:
Beratung in Wirtschafts-, Finanz-, Lohn-, Organisations- und Steuerfragen sowie in Fragen des Rechnungswesen und der EDV;
Übernahme von Dienstleistungs- und Verwaltungsratsmandaten;
Vermittlungsgeschäfte;
Erwerb und Veräusserung von Rechten, Grundstücken, Lizenzen und Patenten;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 07.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Leuenberger, Daniel Beat, von Ursenbach, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1603405, Commercial Registry Office Zug, (170)
Stehig Corporation AG, in Zug, CHE-102.861.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2006, S. 18, Publ. 3308640).
Statutenänderung:
23.06.2014.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 23.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuval AG, in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Daniel Beat, von Ursenbach, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Leuenberger, Daniel].