Frédéric Leiser
domiciled in Courcelon, from Seedorf (BE) Active mandates: Société coopérative de laiterie de Courcelon Connected persons: Claude Fleury, Frédéric Robert Léon Balmer, Marcel Erard and more You can stay up to date through "Frédéric Leiser", please log in or register free of charge.You are now following "Frédéric Leiser"
Credit rating You can stay up to date through "Frédéric Leiser", please log in or register free of charge.You are now following "Frédéric Leiser"
|
Places where people with the name Frédéric Leiser live
Sectors in which people with the name Frédéric Leiser work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Frédéric Leiser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Frédéric Leiser
Publication number: HR02-1004973630, Commercial Registry Office Jura, (670)
Communauté d'utilisation de machines agricoles CUMA Courcelon société coopérative, à Courroux, CHE-114.257.913, société coopérative (No. FOSC 22 du 02.02.2016, p.0, Publ. 2634075).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Leiser, Frédéric, de Seedorf BE, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Leiser-Ruch, Léa, de Lützelflüh, à Courcelon (Courroux), secrétaire-caissière (hors conseil), avec signature collective à deux;
Balmer, Stéphane Daniel, de Mühleberg, à Courcelon (Courroux), membre de l'administration, sans droit de signature [précédemment: membre et secrétaire, caissier, avec signature collective à deux];
Leiser, Thibaud, de Seedorf (BE), à Courcelon (Courroux), membre de l'administration, sans droit de signature.
Publication number: 1721471, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative de laiterie de Courcelon, à Courroux, CHE-103.550.036, société coopérative (No. FOSC 51 du 15.03.2010, p. 10, Publ. 5542006).
Modification des statuts:
25.06.2014.
Nouvelle adresse:
c/o Claude Fleury, Grand-Rue 36, 2823 Courcelon.
Nouveau but:
Obtenir le meilleur rendement économique possible par une mise en valeur judicieuse du lait commercial produit dans le rayon de la société;
développer les connaissances professionnelles des membres;
contribuer à l'approvisionnement en lait et autres produits frais de la population de Courcelon;
promouvoir la qualité de la production laitière;
défendre les intérêts généraux de l'agriculture dans son rayon d'activité (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Erard, Dominique, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire];
Leiser, Frédéric, de Seedorf BE, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Rossé, Claude-André, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre et caissier, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre et caissier avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Flückiger-Chételat, Myriam, de Lauperswil et Val Terbi, à Courcelon (Courroux), secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président [précédemment: de Montsevelier, secrétaire (hors-conseil) avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Publication number: 6751204, Commercial Registry Office Jura, (670)
Communauté d'utilisation de machines agricoles CUMA Courcelon société coopérative, à Courroux, CH-670.5.004.576-7, société coopérative (No. FOSC 75 du 18.04.2008, p. 9, Publ. 4437450).
Nouvelle adresse:
c/o Damien Fleury, Rue de la Ribe 10, 2823 Courcelon.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chariatte, André, de Rossemaison, à Courrendlin, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Fleury, Damien Joseph, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux [précédemment: à Courcelon, membre sans droit de signature];
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature [précédemment: à Courcelon, président avec signature collective à deux];
Leiser, Frédéric, de Seedorf BE, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature.