Dr. Hans Lehnherr
domiciled in Weesen, from Wimmis Active mandates: Halehn AG Connected persons: Heidy Gallati-Lehnherr You can stay up to date through "Dr. Hans Lehnherr", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Hans Lehnherr"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Hans Lehnherr", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Hans Lehnherr"
|
Places where people with the name Hans Lehnherr live
Sectors in which people with the name Hans Lehnherr work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Hans Lehnherr
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Lehnherr
Publication number: HR02-1005344379, Commercial Registry Office Glarus
Verein AVOI, in Glarus Nord, CHE-112.029.100, Verein (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Peter Jakob, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lehnherr, Hans, von Wimmis, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ruoss, Marcel Friedrich, von Schübelbach, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stüssi, Fridolin, von Glarus Nord, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Trümpi, Jost Fridolin, von Glarus, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Ramona, von Eschenbach (SG), in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Jenny, Caspar August, von Glarus Nord, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lippuner, Andy, von Grabs, in Obstalden (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Widmer, Max, von Glarus, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Graf, Michaela, von Flums, in Bad Ragaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathiuet-Schwitter, Daniel Anton, von Sumvitg, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolt, Heinz Josef, von Mels, in Mels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: HR02-1004815601, Commercial Registry Office Berne, (36)
KRSL GmbH, in Bern, CHE-332.501.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, S.0, Publ. 996065).
Firma neu:
KRSL GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehnherr, Hansjörg, von Wimmis, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Dr. Lehnherr GmbH (CHE-113.054.974), in Bern, Gesellschafterin, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Dr. Lehnherr GmbH (CH-035.4.036.398-4)].
Publication number: 3759169, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lehnherr Architektur AG, in Wimmis, CHE-107.919.519, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehnherr, Hans Peter, von Wimmis, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien.