Denise Lehmann
domiciled in Lausen, from Nuglar-St. Pantaleon Active mandates: Lehmann Herrenmode AG Connected persons: Bruno Lehmann You can stay up to date through "Denise Lehmann", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Lehmann"
Credit rating You can stay up to date through "Denise Lehmann", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Lehmann"
|
Places where people with the name Denise Lehmann live
Sectors in which people with the name Denise Lehmann work
Trading in clothings
Trading in clothings
Private persons with the name Denise Lehmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Denise Lehmann
Publication number: HR02-1005392210, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Lehmann Herrenmode AG, in Lausen, CHE-258.980.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, S.0, Publ. 1453975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann-Provenzano, Annina, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Denise, von Nuglar-St. Pantaleon, in Lausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lehmann, Bruno, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1453975, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Lehmann Herrenmode AG, in Lausen, CHE-258.980.636, Hauptstrasse 124, 4415 Lausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.04.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Geschäftes mit Herrenkonfektionsartikeln. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen, errichten, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
40 Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'B. Lehmann' (CHE-107.785.012), in Lausen, gemäss Vertrag vom 04.02.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 358'333.85 und Passiven von CHF 12'927.10, wofür 40 Namenaktien zu CHF 5'000.00 ausgegeben und CHF 145'406.75 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lehmann, Bruno, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lehmann-Provenzano, Annina, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Denise, von Nuglar-St. Pantaleon, in Lausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
NSO Security GmbH, in O f t r i n g e n , Fischerweg 109, 4665 Oftringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.07.2000.
Zweck:
Bewachungs- und Sicherheitsdienst sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bumbacher, Alexander, von Menzingen, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Lehmann, Denise, von Zofingen, in Oftringen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.