Domenic Lanicca
domiciled in Ruschein, from Cazis Active mandates: Lanicca Bauplanungen GmbH in Liquidation, Lanicca AG Connected persons: Romana Lanicca-Casanova You can stay up to date through "Domenic Lanicca", please log in or register free of charge.You are now following "Domenic Lanicca"
Credit rating You can stay up to date through "Domenic Lanicca", please log in or register free of charge.You are now following "Domenic Lanicca"
|
Places where people with the name Domenic Lanicca live
Sectors in which people with the name Domenic Lanicca work
Architectural and engineering activities
Production and processing of wooden goods
Architectural and engineering activities
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Domenic Lanicca
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Domenic Lanicca
Publication number: HR02-1005586589, Commercial Registry Office Graubünden
Lanicca Bauplanungen GmbH, in Ilanz/Glion, CHE-426.010.692, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, S.0, Publ. 1542277).
Firma neu:
Lanicca Bauplanungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanicca, Domenic, von Cazis, in Ilanz/Glion, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lanicca-Casanova, Romana, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelprokura].
Publication number: HR02-1004928377, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Schreinerei Kiebler AG, in Chur, CHE-384.746.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, S.0, Publ. 1577743).
Statutenänderung:
29.06.2020.
Firma neu:
Lanicca AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei, den Holzbau und die Bauplanung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder mit diesen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, überbauen, belasten, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiebler, Paul, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanicca, Domenic, von Cazis, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1577743, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Schreinerei Kiebler AG, in Chur, CHE-384.746.561, Industriestrasse 21, 7000 Chur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei sowie Innenausbau;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Paul Kiebler, Schreinerei, Chur (CHE-108.061.750), in Chur, gemäss Vertrag vom 23.06.2014 und Übernahmebilanz per 01.01.2014 mit Aktiven von CHF 626'544.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 210'424.80, wofür 100 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben und CHF 366'120.55 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lanicca, Domenic, von Cazis, in Ruschein (Ilanz/Glion), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiebler, Paul, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.