Andreas Friedrich Lang
domiciled in Ennetbaden, from Baden Active mandates: Solid Identities GmbH Connected persons: Selina Eugster You can stay up to date through "Andreas Friedrich Lang", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Friedrich Lang"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Friedrich Lang", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Friedrich Lang"
|
Places where people with the name Andreas Friedrich Lang live
Sectors in which people with the name Andreas Friedrich Lang work
Operation of design, graphics and jewellery studios
Operation of design, graphics and jewellery studios
Private persons with the name Andreas Friedrich Lang
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Friedrich Lang
Publication number: HR02-1005784048, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solid Identities GmbH, in Zürich, CHE-163.028.306, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Elmar Raffael, von Rain, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Selina, von Oberegg, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lang, Andreas Friedrich, von Baden, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4187017, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Selina Eugster Identities GmbH, in Uster, CHE-163.028.306, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909671).
Statutenänderung:
03.04.2018.
Firma neu:
Solid Identities GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 53, 8002 Zürich.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Selina, von Oberegg, in Uster, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Lang, Andreas Friedrich, von Baden, in Ennetbaden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Elmar Raffael, von Rain, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6056382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Emil Frey AG, in Zürich, CH-020.3.909.437-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2010, S. 20, Publ. 5783572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abt, Tobias, von Bretzwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Grütter, Roberta, italienische Staatsangehörige, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Lang, Andreas, von Baden, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Jens, von Kilchberg ZH, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Lyon, Henri, von La Praz, in Herrliberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Rizzo, Cosimo, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Baggenstos, Nicole, von Gersau, in Galgenen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bitterlin, Markus, von Rünenberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Osuna, Manuel, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Patt, Werner, von Cazis, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Plutschwo, Mathias, von Zürich, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.