Alex Landolt
domiciled in Hochdorf, from Glarus Nord Active mandates: Mülihof Alberswil AG Connected persons: Adrian Schwegler, Beat Alois Bättig, Franz Schwegler You can stay up to date through "Alex Landolt", please log in or register free of charge.You are now following "Alex Landolt"
Credit rating You can stay up to date through "Alex Landolt", please log in or register free of charge.You are now following "Alex Landolt"
|
Places where people with the name Alex Landolt live
Sectors in which people with the name Alex Landolt work
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Alex Landolt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alex Landolt
Publication number: HR02-1006115945, Commercial Registry Office Berne, (36)
OptoLumina GmbH, in Bern, CHE-425.306.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2024, Publ. 1006002846).
Statutenänderung:
15.08.2024. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 um CHF 100'000.00 auf CHF 120'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.08.2024 und Bilanz per 30.06.2024 mit Aktiven von CHF 20'701.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 463.67 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'200 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 100.00.
Firma neu:
OptoLumina AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend statutarischer Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte aufgrund Rechtsformänderung.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Alex Erich, von Glarus Nord, in Inwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhener, Thomas Christoph, von Thal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1006089077, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
LAS AG Aerzteservices, in Lachen, CHE-103.851.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, S.0, Publ. 2928757).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Dr. Alexander, von Zürich, in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Landolt, Alexander, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Landolt, Nicolas Frédéric Alexander, von Zürich, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
van Panthaleon van Eck, Henriëtte Johanna Margarethe, von Plaffeien, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1006002846, Commercial Registry Office Berne, (36)
OptoLumina GmbH, in Bern, CHE-425.306.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677537).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhener, Thomas Christoph, von Thal, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Landolt, Alex Erich, von Glarus Nord, in Inwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].