Isabelle Landau Lüscher
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Verband Schweizerischer Schädlingsbekämpfer (VSS) Connected persons: Sébastien Flükiger, Alain Aufranc, Pascal Frei and more You can stay up to date through "Isabelle Landau Lüscher", please log in or register free of charge.You are now following "Isabelle Landau Lüscher"
Credit rating You can stay up to date through "Isabelle Landau Lüscher", please log in or register free of charge.You are now following "Isabelle Landau Lüscher"
|
Places where people with the name Isabelle Landau Lüscher live
Sectors in which people with the name Isabelle Landau Lüscher work
Associations and federations
Associations and federations
Private persons with the name Isabelle Landau Lüscher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Isabelle Landau Lüscher
Publication number: HR02-1005844496, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verband Schweizerischer Schädlingsbekämpfer (VSS), in Bern, CHE-104.234.371, Verein (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Stéphane, von Puplinge, in Vessy (Veyrier), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauge, Déborah, von Aubonne, in Morges, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Pascal, von Berneck, in Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Rahel, von Winterthur, in Fehraltorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fierz, Jean-Martin, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Landau Lüscher, Isabelle, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6830114, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fédération suisse des désinfecteurs, bisher in Genève, CH-660.0.672.995-7, Verein (vom 06.05.1996, S. 2588).
Gründungsstatuten:
29.11.1993.
Statutenänderung:
22.03.2012.
Name neu:
Verband Schweizerischer Schädlingsbekämpfer (VSS).
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Kapellenstrasse 14, 3011 Bern.
Zweck neu:
Der Zweck des Verbandes ist die Verteidigung der allgemeinen Interessen des Berufes in der ganzen Schweiz, insbesondere: Verteidigen und Wahrnehmen der Interessen seiner Mitglieder und sie gegenüber Behörden und Dritten vertreten;
Bekämpfen der unlauteren Konkurrenz sowie aller Handlungsweisen, die seinen Mitgliedern schaden könnten;
Mitarbeit mit eidgenössischen, kantonalen und Gemeindebehörden betreffend die Ausübung des Berufes;
Erarbeiten berufsspezifischer Richtlinien;
Beitritt in andere Organisationen;
Pflicht zur Information der Mitglieder;
Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder.
Mittel neu:
Mitglieder- und Gönnerbeiträge.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duboux, Georges, von Lutry, in Genève, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonarburg, Joseph, von Luzern, in Genève, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duboux, Monique, von Lutry, in Genève, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Petitpierre, Edouard, von Satigny, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Martin Jürg, von Flühli, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuendet, Gérard, von Sainte-Croix, in Vauderens (Ursy), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Sandra, von Sursee, in Ohmstal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landau Lüscher, Isabelle, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Manuel Karl, von Marthalen, in Andelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaumberg, Thomas Helmut, von Flühli, in Olten, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler Revision AG (CH-035.3.033.277-8), in Köniz, Revisionsstelle.