Charles Kunz
domiciled in Eglisau, from Eglisau Active mandates: Charles Kunz, Eglisau Connected persons: Mats Michael Alge, Marina Alge, Walter Widmer and more You can stay up to date through "Charles Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Charles Kunz"
Credit rating You can stay up to date through "Charles Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Charles Kunz"
|
Places where people with the name Charles Kunz live
Sectors in which people with the name Charles Kunz work
Mail order and retail e-commerce
Mail order and retail e-commerce
Private persons with the name Charles Kunz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Charles Kunz
Publication number: HR02-1004946262, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Charles Kunz, Eglisau, in Eglisau, CHE-103.456.087, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2002, S.19, Publ. 503178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Ulrike, von Neuhausen am Rheinfall, in Hüntwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Urs, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Charles, von Eglisau, in Eglisau, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Meinisberg].
Publication number: 5801504, Commercial Registry Office Zurich, (20)
In Transport Passenger Information ITPI, in Zürich, CH-020.6.001.427-8, c/o CGZ Consulting Gruppe Zürich AG, Löwenstrasse 2, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2010.
Zweck:
Zweck des Vereins ist es, Impulse für die Entwicklung eines international gültigen Standards für die Information in Passagier-Transport-Systemen zu geben und bei dessen Realisierung mitzuwirken. Dabei sollen die spezifischen Belange von Transportunternehmern, Herstellern und Benutzern sowie Forschungsinstitutionen partnerschaftliche Berücksichtigung finden.
Mittel:
Mitgliederbeitrag.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Biagini, Renzo, italienischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
von Fellenberg, Harald, von Bern, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasenberg, Marton, britischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Charles, von Meinisberg, in Eglisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuster, Jürg, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2224810, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SEM Partner Eglisau Sales, Engineering, Management Ltd, in Eglisau, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Verkauf, Engineering, Management und Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 19.02.1997, S. 1118).
Firma neu:
SEM Partner Eglisau Sales, Engineering, Management Ltd in liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SEM Partner Eglisau Sales, Engineering, Management AG in Liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.01.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Charles, von Zürich und Meinisberg, in Eglisau, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kunz, Urs, von Zürich und Meinisberg, in Zürich, Vizepräsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eglisau, Vizepräsident].