Engin Kundak
domiciled in Leytron, from Leytron Active mandates: MAVI Carole Confection Sàrl en liquidation Connected persons: Metin Kundak You can stay up to date through "Engin Kundak", please log in or register free of charge.You are now following "Engin Kundak"
Credit rating You can stay up to date through "Engin Kundak", please log in or register free of charge.You are now following "Engin Kundak"
|
Places where people with the name Engin Kundak live
Sectors in which people with the name Engin Kundak work
Production of clothing
Production of clothing
Private persons with the name Engin Kundak
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Engin Kundak
Publication number: 5423322, Commercial Registry Office Valais, (626)
MAVI Carole Confection Sàrl, à Sierre, CH-626.4.005.688-3, Société à responsabilité limitée (FOSC no 149 du 04.08.2005, p. 13, publ. 2960960).
Modification des statuts:
5.11.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personne:
Kundak, Engin, de Leytron, à Leytron, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.-- [précédemment: à Pont-de-la-Morge (Sion)]. Selon déclaration du gérant du 05.11.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Publication number: 2013404, Commercial Registry Office Valais
MAVI Carole Confection Sàrl, à Sierre, achat et vente d'habits, de cuirs et tous travaux de couture, société à responsabilité limitée (FOSC no 74 du 18.04.2002, p. 16, publ. 433216).
Modification des statuts:
17.11.2003.
Personne et signature radiée:
Sermier, Carole, de Arbaz, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Kundak, Engin, de Leytron, à Pont-de-la-Morge (Sion), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--. [statuts modifiés sur un point non soumis à publication].