Willi G. Küttel
domiciled in Wauwil, from Schüpfheim Active mandates: PHYTODOR AG Connected persons: Christoph Wyss, Marlene Niederberger Odermatt, Helene Hug You can stay up to date through "Willi G. Küttel", please log in or register free of charge.You are now following "Willi G. Küttel"
Credit rating You can stay up to date through "Willi G. Küttel", please log in or register free of charge.You are now following "Willi G. Küttel"
|
Places where people with the name Willi G. Küttel live
Sectors in which people with the name Willi G. Küttel work
Operation of general healthcare facilities
Operation of general healthcare facilities
Private persons with the name Willi G. Küttel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Willi G. Küttel
Publication number: 6394550, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Phytodor AG, bisher in Brig-Glis, CH-600.3.011.348-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2002, S. 17).
Statutenänderung:
08.09.2011.
Firma neu:
PHYTODOR AG.
Sitz neu:
Buochs.
Domizil neu:
Beckenriederstrasse 13, Haus Posita, 6374 Buochs.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Weiterverarbeitung, Veredlung und Vertrieb nichtmedizinischer auf ganzheitliche und natürliche Weise gewonnener Pflanzen-Auszüge (Bachblüten, farb- und lichtaktivierte, aromatisierte, alkoholisierte Essenzen und Auszüge). Ankauf und Verkauf von Pflanzenölen, ätherischen Ölen, kosmetischen Produkten, Hilfsmitteln und Büchern zur Gesundheits- und Körperpflege. Halten von Kursen und Beratungen. Ankauf, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland ihre Tätigkeit ausüben. Mit Erklärung vom 08.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heldner, in Gampel (Gampel-Bratsch), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Willi, von Schüpfheim, in Wauwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbürgen];
Hug, Helene, von Stans, in Wauwil, Vizepräsidentin und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbürgen].
Commercial Registry Office Valais
Phytodor AG, in Brig-Glis, Oberer Saltinadamm 16, 3902 Glis, neue Aktiengesellschaft.
Statutendatum:
21.06.2002.
Zweck:
Gesundheitsberatung, Herstellung und Vertrieb nichtmedizinischer auf ganzheitliche und natürliche Weise gewonnenen Pflanzen-Auszüge (Bachblüten, ätherisch duftende Essenzen, farb- und lichtaktivierte, alkoholisierte Auszüge) sowie das Halten von Kursen in ganzheitlichen Therapien.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage / -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Phytodor Willy Küttel', in Brig-Glis, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2002 mit Aktiven (flüssige Mittel, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen etc.) von CHF 394'358.80 und Passiven (Schulden aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen etc.) von CHF 34'720.--, im Werte und zum Preise von CHF 359'638.80 wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und der Rest als Darlehen bestehen bleibt.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Küttel, Willi, von Schüpfheim, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hug, Helene, von Stans, in Ennetbürgen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Heldner, Alois, von Zeneggen, in Gampel, Revisionsstelle.