Roland Küffer
domiciled in Altnau, from Täuffelen Active mandates: Bodensee Segelschule Altnau GmbH Connected persons: Christine Weber You can stay up to date through "Roland Küffer", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Küffer"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Küffer", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Küffer"
|
|
Roland Küffer
domiciled in Wimmis, from Obersteckholz Active mandates: Roland Küffer GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Roland Küffer", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Küffer"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Küffer", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Küffer"
|
Places where people with the name Roland Küffer live
Sectors in which people with the name Roland Küffer work
Other services in education
Other construction
Other services in education
Other construction
Private persons with the name Roland Küffer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Küffer
Publication number: HR02-1004947758, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bodensee Segelschule Altnau GmbH, in Altnau, CHE-109.882.910, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S.19, Publ. 4962886).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 81, 8595 Altnau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Roland, von Täuffelen, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Landschlacht (Münsterlingen)].
Publication number: 994741, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Moossee, in Moosseedorf, CH-053.5.006.858-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2000, S. 7726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Roland, von Obersteckholz, in Belp, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Christina, von Oberburg und Münchenbuchsee, in Moosseedorf, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Hans-Ulrich, von Walkringen, in Moosseedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bart, Peter, von Gränichen, in Moosseedorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Sekretär;
Moser-Eberhart, Maja, von Grafenried, in Solothurn, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Borter, Bruno, von Interlaken, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 5404730, Commercial Registry Office Berne, (36)
Roland Küffer GmbH, in Wimmis, CH-092.4.018.261-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2007, S. 4, Publ. 3972942).
Statutenänderung:
08.12.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küffer, Stefan, von Obersteckholz, in Beatenberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Roland, von Obersteckholz, in Wimmis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].