Stefan Krall
domiciled in Sumiswald, from Langnau im Emmental Active mandates: Krall Holzbau GmbH Connected persons: Daniel Krall, Matthias Krall You can stay up to date through "Stefan Krall", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Krall"
Credit rating You can stay up to date through "Stefan Krall", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Krall"
|
Places where people with the name Stefan Krall live
Sectors in which people with the name Stefan Krall work
Carpentry, roof construction and general timber work
Carpentry, roof construction and general timber work
Private persons with the name Stefan Krall
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefan Krall
Publication number: HR02-1005524815, Commercial Registry Office Berne, (36)
Krall Holzbau GmbH, in Sumiswald, CHE-113.481.112, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krall, Hans Ulrich, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krall, Matthias, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Krall, Stefan, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Krall, Daniel, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 7213516, Commercial Registry Office Berne, (36)
Krall Holzbau GmbH, in Sumiswald, CH-053.4.018.171-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 5, Publ. 4962030).
Domizil neu:
Eystrasse 62, 3454 Sumiswald.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krall, Stefan, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lützelflüh (Ramsei)];
Krall, Matthias, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ittigen, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Krall, Daniel, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Davos (Davos Platz)].
Publication number: 4962030, Commercial Registry Office Berne, (36)
Krall Holzbau GmbH, in Sumiswald, CH-053.4.018.171-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2007, S. 4, Publ. 3831132).
Statutenänderung:
10.11.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Zimmerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krall, Hans Ulrich, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Krall, Stefan, von Langnau im Emmental, in Lützelflüh (Ramsei), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Krall, Daniel, von Langnau im Emmental, in Davos (Davos Platz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Krall, Matthias, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].