Peter Kocsi
domiciled in Dürnten, from Rüti (ZH) Active mandates: Kocsi AG Connected persons: Martin Kocsi You can stay up to date through "Peter Kocsi", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Kocsi"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Kocsi", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Kocsi"
|
Places where people with the name Peter Kocsi live
Sectors in which people with the name Peter Kocsi work
Manufacturing of rubber and plastic products
Manufacturing of rubber and plastic products
Private persons with the name Peter Kocsi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Kocsi
Publication number: HR02-1004732769, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ALL CONSULTING AG, in St. Gallen, CHE-106.002.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocsi, Peter, von Rüti ZH, in Grüningen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 7132532, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Kocsi AG, bisher in Rüti ZH, CH-020.3.019.557-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6570200).
Gründungsstatuten:
14.03.1997.
Statutenänderung:
21.03.2013.
Sitz neu:
Malans.
Domizil neu:
Zeughausstrasse 5, 7208 Malans GR. Gemäss Erklärung vom 21.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi Treuhand AG (CH-020.3.915.428-6), in Bubikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocsi, Martin, von Rüti ZH, in Malans, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kocsi, Peter, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7072376, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ALL CONSULTING AG, in St. Gallen, CH-320.3.029.702-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, Publ. 6066224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derendinger, Franz, von Aetigkofen, in Hüntwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Hugo, von Mammern, in Rorschacherberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Urs, von Zürich, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dreszig, Michael, von St. Margrethen, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, André, von Mels, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Adrian, von Thal, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bossert, Markus, von Zell LU, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brunner, Alexander, von Hemberg, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kocsi, Peter, von Rüti ZH, in Grüningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mahr, Nathalie, von Châtel-Saint-Denis, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strahm, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.