Peter Knill
domiciled in Eschlikon, from Appenzell Active mandates: Gartenbau Peter Knill AG Connected persons: Ulla Bohnenblust You can stay up to date through "Peter Knill", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Knill"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Knill", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Knill"
|
Places where people with the name Peter Knill live
Sectors in which people with the name Peter Knill work
Gardening and landscaping
Gardening and landscaping
Private persons with the name Peter Knill
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Knill
Publication number: 4299407, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Echt AG, in St. Gallen, CHE-108.031.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1771519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knill, Peter, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner-Brülisauer, Manuela, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Gerhard, von Zermatt, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koja-Keller, Kalliopi, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von St. Gallen und Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6111400, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Gartenbau Peter Knill AG, in Münchwilen TG, CH-440.3.024.989-0, Mühlegraben 5, 9542 Münchwilen TG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.04.2011.
Zweck:
Betrieb einer Gartenbauunternehmung;
Planung und Ausführung sämtlicher Gartenbauarbeiten wie Bepflanzungen, Anlegen von Sitzplätzen und Gehwegen, leichter Tiefbau sowie Unterhalt von Gartenanlagen und Beratungen im Bereich der Gartengestaltung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von dem im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmen Gartenbau Peter Knill, in Münchwilen TG (CH-440.1.021.782-3), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 01.04.2011 Aktiven von CHF 590'101.76 und Passiven von CHF 53'571.60, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zugeteilt und CHF 436'530.16 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 01.04.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Knill, Peter, von Appenzell, in Eschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bohnenblust, Ulla, von Wynau, in Eschlikon, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5972814, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Lanter Design AG, in St. Gallen, CH-320.3.021.431-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 16, Publ. 4549618).
Statutenänderung:
08.12.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanter, Martin, von Steinach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knill, Peter, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brülisauer, Manuela, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgermeister, Urs, von Wigoltingen, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellner, Gerhard, von Zermatt, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MKM Treuhand AG (CH-020.3.917.714-1), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher:MKM Treuhand AG].