Branislav Knezevic
domiciled in Basel, from Germany Active mandates: Skill Informatik und Immobilien AG, Hanc Bau GmbH in Liquidation Connected persons: Christoph Gubser, José Maria Torrado Garcia You can stay up to date through "Branislav Knezevic", please log in or register free of charge.You are now following "Branislav Knezevic"
Credit rating You can stay up to date through "Branislav Knezevic", please log in or register free of charge.You are now following "Branislav Knezevic"
|
Places where people with the name Branislav Knezevic live
Sectors in which people with the name Branislav Knezevic work
Other services in education
Construction of buildings
Other services in education
Construction of buildings
Private persons with the name Branislav Knezevic
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Branislav Knezevic
Publication number: HR02-1006063221, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Skill Informatik AG, in Egg, CHE-106.040.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912135).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Firma neu:
Skill Informatik und Immobilien AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von EDV Seminaren und Unternehmungsberatung im weitesten Sinn. Die Gesellschaft kann zudem Bautätigkeiten aller Art vornehmen, Immobilien verwalten und vermitteln und alles unternehmen, was mit diesen Tätigkeiten im Zusammenhang steht. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Sie kann sich an der Entwicklung und Finanzierung von Projekten beteiligen, Waren und Erzeugnisse aller Art disponieren und befördern sowie mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, und andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenberger, Hans, von Birmensdorf (ZH), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knezevic, Branislav, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Torrado Garcia, José, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gubser, Christoph, von Quarten, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005944201, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Brosco Holding AG, in Spreitenbach, CHE-350.650.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knezevic, Branislav, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonev, Stojan, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005694844, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 3'420 vom 27.02.2023 Brosco Holding AG, in Spreitenbach, CHE-350.650.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, Publ. 1005691428).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knezevic, Branislav, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: Knezvic, Branislav].