Robert Knapp
domiciled in Bukarest, from Germany Active mandates: Flame Technologies AG Connected persons: Markus Felix Spillmann, Thomas Herrmann You can stay up to date through "Robert Knapp", please log in or register free of charge.You are now following "Robert Knapp"
Credit rating You can stay up to date through "Robert Knapp", please log in or register free of charge.You are now following "Robert Knapp"
|
Places where people with the name Robert Knapp live
Sectors in which people with the name Robert Knapp work
IT services
IT services
Private persons with the name Robert Knapp
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Robert Knapp
Publication number: HR01-1004521105, Commercial Registry Office Zug, (170)
Flame Technologies AG (Flame Technologies SA) (Flame Technologies Ltd), in Zug, CHE-135.603.375, c/o Sielva Management SA, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2018.
Zweck:
Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb und Lizenzierung von Software, insbesondere Schaffung einer Blockchain und Ethereum basierten Produktions- und Vertriebs-Plattform sowie Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb und Lizenzierung von Medieninhalten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 21.11.2018 insgesamt 30 Bitcoin (BTC), wofür 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 19.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Knapp, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iliescu, Tudor-Calin, rumänischer Staatsangehöriger, in Prahova (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Pascal, von Naters, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004488404, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Castle Private Equity AG, in Freienbach, CHE-103.559.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knapp, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Dr. Marcel, von Egolzwil, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
White, Mark, von Grossbritannien, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Maureen Marianne Marliese, von Zürich, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leutenegger, Maureen, in Lachen].
Publication number: 6691954, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Castle Private Equity AG, in Freienbach, CH-170.3.021.212-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 21, Publ. 5167486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lühmann, Jörg-Peter, von Deutschland, in Gelnhausen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pluhar, James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chestnut Hill (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knapp, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.