Gabriela Kleiner
domiciled in Rudolfstetten, from Wädenswil and Wuppenau Active mandates: Basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG, Gotthard Raststätte A2 Uri AG and more Connected persons: Remo Baumann, Heinz Müller, Rolf Ernst Brönnimann and more You can stay up to date through "Gabriela Kleiner", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriela Kleiner"
Credit rating You can stay up to date through "Gabriela Kleiner", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriela Kleiner"
|
Places where people with the name Gabriela Kleiner live
Sectors in which people with the name Gabriela Kleiner work
Fishing or aquaculture
Operation of restaurants
Trading in food products
Fishing or aquaculture
Operation of restaurants
Trading in food products
Private persons with the name Gabriela Kleiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gabriela Kleiner
Publication number: HR02-1005842504, Commercial Registry Office Uri, (120)
Basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG, in Erstfeld, CHE-113.950.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005800062).
Statutenänderung:
14.09.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 12'635'000.00 [bisher: CHF 11'633'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'635'000.00 [bisher: CHF 11'633'000.00].
Aktien neu:
12'635 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 11'633 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb Kapitalband.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Max, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Franz Xaver, von Schattdorf, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kempf, Sandra, von Unterschächen, in Unterschächen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Marina Roswitha, von Fischingen, in Seedorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Rolf Ernst, von Belp, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleiner, Gabriela, von Wädenswil, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Heinz, von Basel, in Seedorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4246719, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Voegtlin - Meyer AG, in Windisch, CHE-105.960.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3244435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleiner, Gabriela, von Wädenswil, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Daniel, von Eriswil, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4022573, Commercial Registry Office Zurich, (20)
healthy & snacky ag, in Oetwil an der Limmat, CHE-113.260.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2015, Publ. 2469511).
Statutenänderung:
22.01.2018.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Riedstrasse 12, 8953 Dietikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Gabriela, von Wädenswil, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kleiner, Gabriela, von Wädenswil, in Oetwil an der Limmat, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tavella, Nicola, von Bischofszell, in Spreitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tavella, Nicola, von Bischofszell, in Estavayer-le-Lac, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].