Peter Ernst Klauser
domiciled in Mellingen, from Zürich Active mandates: The Rethink Institute International (ReTHINK-II), Klauser Engineering Connected persons: Gaston Niffenegger, Harold Vaughn Jackson II You can stay up to date through "Peter Ernst Klauser", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Ernst Klauser"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Ernst Klauser", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Ernst Klauser"
|
Places where people with the name Peter Ernst Klauser live
Sectors in which people with the name Peter Ernst Klauser work
Research and development
Architectural and engineering activities
Research and development
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Peter Ernst Klauser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Ernst Klauser
Publication number: HR02-1005644452, Commercial Registry Office Zug, (170)
Pharmact Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134459).
Statutenänderung:
07.12.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.07.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.07.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martin, Marcel, von Wattwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004652434, Commercial Registry Office Zug, (170)
PharmACT Schweiz AG, bisher in Mellingen, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494598).
Statutenänderung:
14.05.2019.
Firma neu:
PharmACT Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PharmACT Holding Inc.).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.
Zweck neu:
Halten, Finanzieren und Verwalten von Beteiligungen, jeweils ohne Ausübung einer Geschäftstätigkeit;
Erbringung von Management-Dienstleistungen wie beispielsweise die Vermögensanlage, Geschäftsführung, Betrieb eines eigenen Rechnungswesens und aller typischen Konzernleitungstätigkeiten (Strategieentwicklung, Konsolidierungsaufwand etc.) sowie Konzernservices (Führungs- und Reportingsystem, IT, Legal- and Tax-Services);
Verwaltung von Patenten und Produktionsrechten für medizinische Geräte und pharmazeutischer Produkte und Arzneimitteln;
Ausgabe von Lizenzen zur Herstellung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten;
Übernahme von Patenten und Lizenzen von Dritten zur Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004494598, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PharmACT Schweiz AG, in Mellingen, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481467).
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [nicht: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. [Berichtigung des im SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, publizierten TR-Eintrags Nr. 10605 vom 17.10.2018.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].