Ersin Kirmizitas
domiciled in Itingen, from Itingen Active mandates: Fjord Vertriebs-AG Connected persons: Sandra Berar You can stay up to date through "Ersin Kirmizitas", please log in or register free of charge.You are now following "Ersin Kirmizitas"
Credit rating You can stay up to date through "Ersin Kirmizitas", please log in or register free of charge.You are now following "Ersin Kirmizitas"
|
Places where people with the name Ersin Kirmizitas live
Sectors in which people with the name Ersin Kirmizitas work
Trading with recreational products
Trading with recreational products
Private persons with the name Ersin Kirmizitas
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ersin Kirmizitas
Publication number: HR02-1005724017, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Fjord Vertriebs-AG, in Muttenz, CHE-102.088.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2988143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staude, Patrick, von Lausen, in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berar, Sandra, von Basel, in Itingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kirmizitas, Ersin, von Itingen, in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005594009, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
KIRMA GmbH, in Gelterkinden, CHE-364.397.888, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039548).
Statutenänderung:
28.09.2022.
Sitz neu:
Wintersingen.
Domizil neu:
Blumattstrasse 15, 4451 Wintersingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mangold, Peter, von Nuglar-St. Pantaleon, in Gelterkinden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Kirmizitas, Ersin, von Itingen, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Mangold, Frank, von Nuglar-St. Pantaleon, in Ormalingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mangold, Michael, von Nuglar-St. Pantaleon, in Ormalingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Publication number: HR02-1004949465, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
KIRMA GmbH, in Gelterkinden, CHE-364.397.888, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3969031).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mangold, Peter, von Nuglar-St. Pantaleon, in Gelterkinden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Kirmizitas, Ersin, von Itingen, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Mangold, Frank, von Nuglar-St. Pantaleon, in Ormalingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Mangold, Michael, von Nuglar-St. Pantaleon, in Ormalingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00.