Helene gen. Helen Kirchhofer
domiciled in Einigen, from Auenstein Active mandates: equinox management ag, Ming Holding AG Connected persons: Friedrich Matthäus Ming You can stay up to date through "Helene gen. Helen Kirchhofer", please log in or register free of charge.You are now following "Helene gen. Helen Kirchhofer"
Credit rating You can stay up to date through "Helene gen. Helen Kirchhofer", please log in or register free of charge.You are now following "Helene gen. Helen Kirchhofer"
|
Places where people with the name Helene gen. Helen Kirchhofer live
Sectors in which people with the name Helene gen. Helen Kirchhofer work
Other freelance work
Operation of other financial institutions
Other freelance work
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Helene gen. Helen Kirchhofer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Helene gen. Helen Kirchhofer
Publication number: HR02-1005977186, Commercial Registry Office Berne, (36)
Helen Kirchhofer AG, in Thun, CHE-106.105.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3537981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchhofer, Helen, von Auenstein, in Thun, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ming, Friedrich genannt Fritz, von Lungern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005238169, Commercial Registry Office Berne, (36)
Heno Holding AG, in Thun, CHE-171.633.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957762).
Statutenänderung:
11.06.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'100 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.06.2021 gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.06.2021 520 voll liberierte Namenaktien zu CHF 500.00 der Heno SA montres et bijoux, CHE-102.667.279, in Thun, wofür 100 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchhofer, Helene, von Auenstein, in Einigen (Spiez), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Laura, von Auenstein und Ittigen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005238170, Commercial Registry Office Berne, (36)
Heno SA montres et bijoux, in Thun, CHE-102.667.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchhofer, Helene, von Auenstein, in Einigen (Spiez), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Laura, von Ittigen, in Thun, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Sonja, von Wattenwil, in Bleiken b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.