Franz Kendlbacher
domiciled in Gams, from Gams Active mandates: LISU Anstalt Connected persons: Thomas Andrea Kendlbacher You can stay up to date through "Franz Kendlbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Kendlbacher"
Credit rating You can stay up to date through "Franz Kendlbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Kendlbacher"
|
Places where people with the name Franz Kendlbacher live
Sectors in which people with the name Franz Kendlbacher work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Franz Kendlbacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franz Kendlbacher
Publication number: 3230685, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Effectus Beteiligungs AG, in Gossau SG, CHE-267.743.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2012, Publ. 6487554).
Statutenänderung:
06.12.2016.
Firma neu:
Wäger AG.
Sitz neu:
Waldkirch.
Domizil neu:
Oberwaldstrasse 3, 9205 Waldkirch.
Zweck neu:
Ausführung von Stark- und Schwachstrominstallationen, Hochspannungs- und Verteilanlagen, Photovoltaikanlagen sowie Handel mit elektrischen Apparaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'200 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsverbindlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Hans Peter, von Gais, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmann, Markus, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäger, Markus, von Eschenbach SG, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch, Thomas, von Silenen, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lienhard, Paul, von Holziken, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1891879, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Montagen AG TCH, in Wartau, CHE-107.900.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1875921).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Thomas, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1891871, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kelag AG, in Sennwald, CHE-110.115.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1866211).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Thomas, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].