Michael Kempf
domiciled in Basel, from Binningen Active mandates: Sefco Technology AG, Sefco AG Connected persons: Christophe Pfister, Christoph Messmer, Jürg Peter Hamburger and more You can stay up to date through "Michael Kempf", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Kempf"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Kempf", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Kempf"
|
|
Michael Kempf
domiciled in Unterseen, from Küttigen Active mandates: Perron Immobilien GmbH Connected persons: Christoph Perron, Evelyne Kempf-Schibli You can stay up to date through "Michael Kempf", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Kempf"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Kempf", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Kempf"
|
Places where people with the name Michael Kempf live
Sectors in which people with the name Michael Kempf work
Research and development
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Management of real estate portfolio properties
Research and development
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Michael Kempf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Kempf
Publication number: 2689233, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Sefco Holding AG, in Bottmingen, CHE-103.594.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2013, Publ. 1010603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kempf, Jacques, von Binningen, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift;
Kempf, Edith, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf, Michael, von Binningen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hamburger, Jürg, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zullwil];
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2)].
Publication number: 2689231, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Sefco AG, in Bottmingen, CHE-107.911.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, Publ. 1721775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Robert, von Läufelfingen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kempf, Jacques Guy, von Binningen, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf, Michael, von Binningen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Messmer, Christoph, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hamburger, Jürg, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zullwil];
Schmitz, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Illzach (FR), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2)];
Pfister, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Hégenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6404106, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Atos IT Solutions and Services AG, in Zürich, CH-020.3.035.176-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2011, S. 0, Publ. 6340418).
Statutenänderung:
25.10.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerlach, Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle;
Gutmann, Reto Daniel, von Vinelz, in Birmensdorf ZH, Delegierter des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Hans Jürg, von Speicher, in Aadorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gelin, Pascal, von Boncourt, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kempf, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lautenschlager, Andreas Bert Heinz, von Obersiggenthal, in Vaz/Obervaz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kemmental, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sticher, Stephan, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschanz, Reto, von Röthenbach im Emmental, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zwyssig, Roland, von Seelisberg, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüscher, Werner, von Muhen, in Agriswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupila, Kari Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (Fi), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Starnberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kägi, Walter, von Bauma, in Auenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Lichtin, Rolf, von Möhlin, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krause, Stephen, von Amlikon-Bissegg, in Lausen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Krause, Stephan];
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.