Ali Can Kaya
domiciled in Galgenen, from Hungary Active mandates: MTKA AG Connected persons: Deniz Prinzessin von Bayern You can stay up to date through "Ali Can Kaya", please log in or register free of charge.You are now following "Ali Can Kaya"
Credit rating You can stay up to date through "Ali Can Kaya", please log in or register free of charge.You are now following "Ali Can Kaya"
|
Places where people with the name Ali Can Kaya live
Sectors in which people with the name Ali Can Kaya work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Ali Can Kaya
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ali Can Kaya
Publication number: HR02-1005880650, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
MTKA AG, in Freienbach, CHE-110.040.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394168).
Statutenänderung:
27.10.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaya, Ali Can, ungarischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: türkischer Staatsangehöriger, in Zürich];
Prinzessin von Bayern, Deniz, britische Staatsangehörige, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: türkische Staatsangehörige, in London (GB)].
Publication number: 2973373, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Quants Holding AG, in Zürich, CHE-173.492.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2884843).
Firma neu:
Quants Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Quants Holding Ltd in liquidation) (Quants Holding SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaya, Ali Can, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alper, Erinc, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2590047, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Grupfoni Holding AG in Liquidation, in Zürich, CHE-115.552.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2471993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaya, Ali Can, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alper, Erinc, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator mit Einzelunterschrift].