Esther Katter-Eberle
domiciled in Kirchberg, from Matzingen Active mandates: ladies-circle GmbH, Katter Unternehmungen AG Connected persons: Jenny Ursula Sachs, Steve Gmür, Ron Gmür and more You can stay up to date through "Esther Katter-Eberle", please log in or register free of charge.You are now following "Esther Katter-Eberle"
Credit rating You can stay up to date through "Esther Katter-Eberle", please log in or register free of charge.You are now following "Esther Katter-Eberle"
|
Places where people with the name Esther Katter-Eberle live
Sectors in which people with the name Esther Katter-Eberle work
Sport services
Management of real estate portfolio properties
Sport services
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Esther Katter-Eberle
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Esther Katter-Eberle
Publication number: HR02-1005342972, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Katter Unternehmungen AG, in Wila, CHE-103.875.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2008, S.24, Publ. 4707122).
Statutenänderung:
19.11.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Immobiliendienstleistungen, insbesondere die Verwaltung, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 500 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Fritz, von Quarten, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katter-Eberle, Esther, von Matzingen, in Kirchberg (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Matzingen];
Gmür, Steve, von Wila, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Quarten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sachs, Jenny, von Quarten, in Matzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Ron, von Quarten, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates.
Publication number: HR02-1004924342, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ladies-circle GmbH, in Matzingen, CHE-116.081.602, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sachs, Jenny Ursula, von Quarten, in Matzingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Katter-Eberle, Esther, von Matzingen, in Kirchberg SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Matzingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5858274, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ladies-circle GmbH, in Matzingen, CH-440.4.024.478-9, Stettfurterstrasse 6, 9548 Matzingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.10.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Fitnesscenter und erbringt Dienstleistungen im sportlichen Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, Wertschriftengeschäfte tätigen, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen aller Art beteiligen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.10.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Katter-Eberle, Esther, von Matzingen, in Matzingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gmür, Steve, von Quarten, in Wila, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.