Albert Karer
domiciled in Oberrohrdorf, from Wattenwil Active mandates: Karer Corporate Services AG Connected persons: Sylvia Karer You can stay up to date through "Albert Karer", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Karer"
Credit rating You can stay up to date through "Albert Karer", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Karer"
|
Places where people with the name Albert Karer live
Sectors in which people with the name Albert Karer work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Albert Karer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Albert Karer
Publication number: 3101553, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Karer Consulting (Schweiz) AG, in Oberrohrdorf, CHE-112.163.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2007, Publ. 3747642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karer, Albert, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schirmer, Gregory, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baier, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schlier (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bläse, Dr. Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch Gmünd (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Matias, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Knecht, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, mit Einzelprokura.
Publication number: 3099507, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Karer Holding AG, in Oberrohrdorf, CHE-101.304.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1123275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karer, Albert, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karer-von Niederhäusern, Sylvia, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Niederhäusern, Gustav, von Wattenwil, in Schliern bei Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baier, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Schlier (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bläse, Dr. Gerold, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch Gmünd (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Matias, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6092512, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Dillyfair AG, in Oberrohrdorf, CH-400.3.030.824-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 1, Publ. 4607416).
Statutenänderung:
17.03.2011.
Sitz neu:
Spreitenbach.
Domizil neu:
Limmatstrasse 12, 8957 Spreitenbach.
Aktien neu:
25'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00. [bisher: 25'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karer, Albert, von Wattenwil, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aumiller, Edmund, von Adliswil, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.