Wilhelm Kälin
domiciled in Einsiedeln, from Einsiedeln Active mandates: Kälin Erdbewegungen GmbH Connected persons: Rosmarie Kälin-Holdener You can stay up to date through "Wilhelm Kälin", please log in or register free of charge.You are now following "Wilhelm Kälin"
Credit rating You can stay up to date through "Wilhelm Kälin", please log in or register free of charge.You are now following "Wilhelm Kälin"
|
|
Wilhelm Kälin
domiciled in Quarten, from Einsiedeln Active mandates: WIBACO GmbH Connected persons: Susanna Martha Kälin You can stay up to date through "Wilhelm Kälin", please log in or register free of charge.You are now following "Wilhelm Kälin"
Credit rating You can stay up to date through "Wilhelm Kälin", please log in or register free of charge.You are now following "Wilhelm Kälin"
|
Places where people with the name Wilhelm Kälin live
Sectors in which people with the name Wilhelm Kälin work
Other construction
Services regarding management consulting
Other construction
Services regarding management consulting
Private persons with the name Wilhelm Kälin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Wilhelm Kälin
Publication number: HR02-1005887738, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
AWK AG, bisher in Zürich, CHE-101.526.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4087525).
Statutenänderung:
30.06.2023.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Schmiedgasse 6, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Bauunternehmung, die Erbringung von Baudienstleistungen und die Ausführung von Hoch-, Tief- und Umbauten sowie Kernbohrungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Wilhelm, von Lungern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjokaj, Dede, kosovarischer Staatsangehöriger, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005565950, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung Schwyzer-Sport, in Schwyz, CHE-108.600.368, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deuber, Bruno Kurt, von Altendorf, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Albert, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli Jaun, Christa, von Wäldi, in Steinen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichlin, Armin, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Betschart, Michael, von Sattel, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blersch, Michael, von Schüpfheim, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dettling, Thomas, von Lauerz, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kälin, Wilhelm Paul Josef, genannt Willy, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR01-1005224861, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
WIBACO GmbH, in Quarten, CHE-420.066.843, Egglisbodenstrasse 26, 8883 Quarten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Unterstützung in Management-, Beschaffungs-, Qualitäts- und Produktionsprozessen für die Kunststoff verarbeitende Industrie, insbesondere Spritzgiesstechnik sowie den Handel mit Maschinen, Peripherie und Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.06.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kälin, Wilhelm, von Einsiedeln, in Quarten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kälin, Susanna Martha, von Einsiedeln, in Quarten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.