Nicole Josuran-Perret
domiciled in Horn, from La Sagne and Mörschwil Active mandates: Pensions-, Ausbildungs- und Handelsstall Josuran AG, Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Horn Connected persons: Patrik Josuran, Danièle Vogg, Thierry Kurtzemann and more You can stay up to date through "Nicole Josuran-Perret", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Josuran-Perret"
Credit rating You can stay up to date through "Nicole Josuran-Perret", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Josuran-Perret"
|
Places where people with the name Nicole Josuran-Perret live
Sectors in which people with the name Nicole Josuran-Perret work
Livestock and breeding
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Livestock and breeding
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Private persons with the name Nicole Josuran-Perret
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nicole Josuran-Perret
Publication number: HR02-1005065993, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Pensions-, Ausbildungs- und Handelsstall Josuran AG, in Horn, CHE-107.407.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, S.18, Publ. 4955970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Jürg, von Herbetswil, in Tübach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josuran-Perret, Nicole, von La Sagne, in Horn, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4955970, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Pensions-, Ausbildungs- und Handelsstall Josuran AG, in Horn, CH-440.3.006.051-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2006, S. 15, Publ. 3668124).
Statutenänderung:
2.03.2009.
Zweck neu:
Betrieb von Reit-, Schulungs- und Ausbildungszentren sowie Zucht- und Handelsställen. Vertrieb von Gütern und Dienstleistungen, die dem Reit- und Fahrsport dienen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, pachten, verwalten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 09.06.1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 09.06.1992 von Roland Perret, Horn;
Lotti Kunz, Rorschach, und Nicole Perret, Horn, Sacheinlagen gemäss Aufstellung zum Übernahmepreis von CHF 100'000.--, welche voll auf das Aktienkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rüsch, Häseli & Partner AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josuran-Perret, Nicole, von La Sagne, in Horn, Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: Perret, Nicole].