Peter Christian Jost
domiciled in Belpberg, from Bern and Eriswil Active mandates: Oneiro AG Connected persons: Nicolas Matthias Schifferli, Laurent Denis Forrer You can stay up to date through "Peter Christian Jost", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Christian Jost"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Christian Jost", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Christian Jost"
|
Places where people with the name Peter Christian Jost live
Sectors in which people with the name Peter Christian Jost work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Peter Christian Jost
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Christian Jost
Publication number: HR02-1005231661, Commercial Registry Office Berne, (36)
Oneiro AG, in Wichtrach, CHE-107.203.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, Publ. 2621855).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der PCJ Holding AG, in Belp (CHE-203.524.335), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 2'043'378.34 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'888'663.79 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Peter Christian, von Bern und Eriswil, in Belpberg (Belp), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Forrer, Laurent Denis, von Grabs, in Le Landeron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schifferli, Nicolas Matthias, von Döttingen, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004907976, Commercial Registry Office Berne, (36)
Immogrün AG, in Muri bei Bern, CHE-109.622.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S.4, Publ. 5743278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Peter Christian, von Bern und Eriswil, in Belpberg, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsaesser, Michael Peter, von Bern und Leuzigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Luginbühl, Ulrich, von Bowil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4371371, Commercial Registry Office Berne, (36)
Car Rep De Giorgi AG, in Bern, CHE-100.413.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, Publ. 5686936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Peter, von Bern und Eriswil, in Belpberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moratti, Christoph, von Saanen, in Belpberg (Belp), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
ATO Treuhand AG (CHE-107.809.581), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ato Treuhand & Datenservice AG];
Moratti, Monika Irene, von Saanen, in Belpberg (Belp), mit Einzelunterschrift.