Gabriel Jodar
domiciled in Lugano 2, from Bellinzona Active mandates: CSD Ingénieurs SA, CSD Ingegneri SA Connected persons: Nicolas Dubau, Pascal Lacroix, Florian Rossel and more You can stay up to date through "Gabriel Jodar", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriel Jodar"
Credit rating You can stay up to date through "Gabriel Jodar", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriel Jodar"
|
Places where people with the name Gabriel Jodar live
Sectors in which people with the name Gabriel Jodar work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Gabriel Jodar
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gabriel Jodar
Publication number: 3545053, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 8'400 del 16.05.2017, pubblicato sul FUSC no. 97 del 19.05.2017. CSD Ingegneri SA, in Lugano, CHE-101.965.159, società anonima (FUSC no. 97 del 19.05.2017, Pubbl. 3533439).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Jodar, Gabriel, da Bellinzona, in Lugano, con firma collettiva a due [non: Jodar, Gabrel].
Publication number: 3339251, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Edy Toscano AG, Engineering & Consulting, in Zürich, CHE-105.960.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3120473).
Statutenänderung:
03.02.2017.
Firma neu:
AF Toscano AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Ingenieurdienstleistungen, Beratungen und Abwicklungen von Gesamtprojekten insbesondere im Infrastrukturwesen, namentlich in den Bereichen Bau, Elektro-Mechanik, Maschinen, Informatik, Automation, Sicherheit, Verkehr, Wasser, Energie und Umwelt sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur und Vermessung. Die Gesellschaft tritt auch als Bauherrenvertreterin, Totalunternehmerin und Generalplanerin auf. Die Gesellschaft kann sich an Arbeitsgemeinschaften beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menghini, Dino, von Poschiavo, in Celerina/Schlarigna, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedrazzini, Luigi, von Campo (Vallemaggia), in Locarno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dudli, Heinz, von Oberbüren, in Zizers, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seglias, Claudia, von Domat/Ems, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pelli, Fulvio, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jodar, Gabriel, von Bellinzona, in Lugano, mit Kollektivprokura zu zweien;
Toscano, Sandro, von Mesocco und Weisslingen, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Beat Rudolf, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerosa, Roberto Claudio Alessandro, von Mendrisio, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landén, Jacob Emil Kristofer, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montalta, Erich, von Sumiswald, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Östlund, Björn Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Leksand (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galli, Andrea, von Massagno, in Lumino, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mesocco, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barbieri, Guido, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bassetti, Patrick Marco, von Sant'Antonio, in Bellinzona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durieux, Sébastien Michel C., belgischer Staatsangehöriger, in Delémont, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Hans-Jörg, von Lungern, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joray, François Paul Marcel, von Develier, in Develier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistler, Robert Anton, von Reichenburg, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Masüger, Andri, von Thusis, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sciuto, Giovanni Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Locate Varesino (IT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3166005, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Jodar + Partners SA, Mobility & Urban Planning, in Monteceneri, CHE-493.461.477, società anonima (FUSC no. 250 del 24.12.2012, Pubbl. 6991924).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Dudli, Heinz, da Oberbüren, in Zizers, presidente, con firma collettiva a due;
Jodar, Gabriel, da Bellinzona, in Bellinzona, delegato, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Montalta, Erich, da Sumiswald, in Malans, presidente, con firma collettiva a due;
Kistler, Thomas, da Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), membro, con firma collettiva a due [finora: senza funzione registrata con procura collettiva a due];
Bison, Renato, da Bolligen, in Bellinzona, con procura collettiva a due.