Carsten Jens Jarling-Da Silva
domiciled in Kloten, from Germany Active mandates: JDS-ESTRELA GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Carsten Jens Jarling-Da Silva", please log in or register free of charge.You are now following "Carsten Jens Jarling-Da Silva"
Credit rating You can stay up to date through "Carsten Jens Jarling-Da Silva", please log in or register free of charge.You are now following "Carsten Jens Jarling-Da Silva"
|
Places where people with the name Carsten Jens Jarling-Da Silva live
Sectors in which people with the name Carsten Jens Jarling-Da Silva work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Carsten Jens Jarling-Da Silva
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Carsten Jens Jarling-Da Silva
Publication number: HR02-1005109502, Commercial Registry Office Zurich, (20)
JDS-ESTRELA GmbH, in Unterengstringen, CHE-288.620.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829000).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jarling-Da Silva, Carsten Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Unterengstringen].
Publication number: HR02-1004829000, Commercial Registry Office Zurich, (20)
JDS-ESTRELA GmbH, in Unterengstringen, CHE-288.620.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EVEREST Management AG (CHE-114.896.303), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jarling-Da Silva, Carsten Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Unterengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: HR02-1004757016, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Agim Markaj GmbH, bisher in Uznach, CHE-288.620.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099775).
Statutenänderung:
28.10.2019.
Firma neu:
JDS-ESTRELA GmbH.
Sitz neu:
Unterengstringen.
Domizil neu:
Obere Hönggerstrasse 1, 8103 Unterengstringen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Fahrzeugteilen, Ersatzteilen, Zubehör sowie Beratungen im Autogewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markaj, Agim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Eschenbach (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EVEREST Management AG (CHE-114.896.303), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jarling-Da Silva, Carsten Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Unterengstringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.