Heinz Jäggi
domiciled in Aarburg, from Fulenbach Active mandates: Heinz Jäggi / Restaurant Bahnhof Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Heinz Jäggi", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Jäggi"
Credit rating You can stay up to date through "Heinz Jäggi", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Jäggi"
|
Places where people with the name Heinz Jäggi live
Sectors in which people with the name Heinz Jäggi work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Heinz Jäggi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heinz Jäggi
Publication number: HR02-1005713798, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hess-Honegger Personalvorsorgestiftung für die Embru-Werke, in Rüti (ZH), CHE-109.723.269, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Heinz, von Dübendorf, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radtke, Jürgen, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mantel, Andreas, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süess, Fabian, von Buttisholz, in Gommiswald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005154050, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'097 vom 29.03.2021 Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft, in Gebenstorf, CHE-105.783.249, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Heinz, von Fulenbach, in Böttstein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004934410, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Wasserschloss Genossenschaft, in Gebenstorf, CHE-105.783.249, Genossenschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lasku, Besnik, von Aarau, in Untersiggenthal, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltiner, Raphael, von Altstätten, in Windisch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau];
Eichholzer, Thomas, von Oberlunkhofen, in Bremgarten (AG), Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Heinz, von Fulenbach, in Böttstein, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].