Markus Hügli
domiciled in Wittinsburg, from Seedorf (BE) Active mandates: Sport Sissach AG, Balance-Hügli GmbH Connected persons: Stephan Hans Marti, Aeneas Appius, Thomas Markus Recher and more You can stay up to date through "Markus Hügli", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Hügli"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Hügli", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Hügli"
|
Places where people with the name Markus Hügli live
Sectors in which people with the name Markus Hügli work
Sport services
Operation of general healthcare facilities
Sport services
Operation of general healthcare facilities
Private persons with the name Markus Hügli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Hügli
Publication number: HR02-1006082770, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stockhornbahn AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-105.794.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Markus, von Meikirch und Basel, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohn, Christoph, von Subingen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Alice, von Rütschelen, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005299954, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stockhornbahn AG, in Erlenbach im Simmental, CHE-105.794.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Niederhäusern, Ueli, von Riggisberg, in Erlenbach im Simmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Dora, von Messen, in Schüpfen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häsler, Bernhard, von Gsteigwiler, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Werner, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bieri, Michael, von Schangnau, in Därstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gurtner, Frank, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hügli, Markus, von Meikirch und Basel, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Martin, von Recherswil, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rohn, Christoph, von Subingen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1990827, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 487 vom 27.01.2015.Balance-Hügli GmbH, in Sissach, CHE-218.186.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961541).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Markus, von Seedorf BE, in Wittinsburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Gesellschafter].