Rolf Hubli
domiciled in Zollikon, from Unterägeri and Zollikon Active mandates: Iberina Holding AG in Liquidation, Green Pelican GmbH in Liquidation and more Connected persons: Reto Bernhard, Rolf Robert Zimmermann, Heidemarie Maria Zimmermann-Zinkl and more You can stay up to date through "Rolf Hubli", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Hubli"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Hubli", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Hubli"
|
Places where people with the name Rolf Hubli live
Sectors in which people with the name Rolf Hubli work
Operation of other financial institutions
Trading in consumer goods
Services for banks and credit institutions
Trading in IT and communications products
Fiduciary services
Services regarding management consulting
IT services
Operation of other financial institutions
Trading in consumer goods
Services for banks and credit institutions
Trading in IT and communications products
Fiduciary services
Services regarding management consulting
IT services
Private persons with the name Rolf Hubli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rolf Hubli
Publication number: HR02-1005803638, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Pensionskasse der Saurer-Unternehmungen, in Arbon, CHE-109.778.690, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Jacob, von Herisau, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Prato, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Wittenbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartmann, Markus, von Altstätten, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scarth, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Steinebrunn (Egnach), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hampe, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Benjamin, von Raperswilen, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Güttingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Clemenz, Daniel, von Stalden (VS), in Raron, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüst, Pierre, von Oberriet (SG), in Martigny, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hubli, Rolf, von Unteriberg, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004530340, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Green Pelican GmbH, in Meilen, CHE-101.927.408, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6719510).
Firma neu:
Green Pelican GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Rolf Robert, von Zumikon, Küsnacht (ZH) und Appenzell, in Muralto, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Zumikon];
Zimmermann-Zinkl, Heidemarie Maria, von Zumikon, Küsnacht (ZH) und Appenzell, in Muralto, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Zumikon];
Hubli, Rolf, von Zollikon, in Zollikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4347377, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Longjean GmbH, in Zollikon, CHE-111.724.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, Publ. 5184980).
Firma neu:
Longjean GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubli, Rolf, von Zollikon, in Zollikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.