Chen Ying Huang
domiciled in St. Gallen, from Germany Active mandates: CEHA French Investment GmbH Connected persons: Oliver Jörn Helmut Porr You can stay up to date through "Chen Ying Huang", please log in or register free of charge.You are now following "Chen Ying Huang"
Credit rating You can stay up to date through "Chen Ying Huang", please log in or register free of charge.You are now following "Chen Ying Huang"
|
Places where people with the name Chen Ying Huang live
Sectors in which people with the name Chen Ying Huang work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Chen Ying Huang
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Chen Ying Huang
Publication number: HR02-1004648924, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
CEHA French Investment GmbH, in Altendorf, CHE-112.097.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538088).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swisslake AG (CHE-102.265.544), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Köhler, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LHA Anlageverwaltungsgesellschaft mbH (HR 68256), in Pullach (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 149 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Porr, Oliver Jörn Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Huang, Chen Ying, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004538088, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
CEHA French Investment GmbH, in Altendorf, CHE-112.097.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524693).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Chen Ying, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LHA Anlageverwaltungsgesellschaft mbH (HR 68256), in Pullach (DE), Gesellschafterin, mit 149 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Swisslake AG (CHE-102.265.544), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Porr, Oliver Jörn Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2556661, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
CEHA French Investment GmbH, in Freienbach, CHE-112.097.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 14, Publ. 5282048).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhler, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hurden];
Huang, Chen Ying, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (DE)];
CEHA Investment AG (CHE-102.265.544), in Freienbach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: CEHA Investment AG (CH-130.0.007.199-9), , in Pfäffikon SZ].