Yvonne Horisberger
domiciled in Wetzikon, from Auswil Active mandates: Aufwind Werbung - Yvonne & Markus Horisberger Connected persons: Markus Horisberger You can stay up to date through "Yvonne Horisberger", please log in or register free of charge.You are now following "Yvonne Horisberger"
Credit rating You can stay up to date through "Yvonne Horisberger", please log in or register free of charge.You are now following "Yvonne Horisberger"
|
Places where people with the name Yvonne Horisberger live
Sectors in which people with the name Yvonne Horisberger work
Advertising services
Advertising services
Private persons with the name Yvonne Horisberger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yvonne Horisberger
Publication number: 2835791, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein OceanCare, in Wädenswil, CHE-109.840.751, Verein (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546159). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abtraxas Treuhand AG (CH-130.3.012.531-9), in Freienbach, Revisionsstelle;
Hiltebrand, Helene, von Thun, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horisberger, Yvonne, von Auswil, in Reitnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bommel, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annino, Umberto, von Wädenswil, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
1A Beratung & Revision GmbH (CHE-115.472.265), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Publication number: 930767, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein OceanCare, in Wädenswil, CH-020.6.000.674-0, Verein (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, Publ. 6071466).
Statutenänderung:
21.03.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerstner, Frank, von Solothurn, in Rumisberg, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annino, Umberto, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hiltebrand, Helene, von Thun, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Rolf, von Luthern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horisberger, Yvonne, von Auswil, in Reitnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgi, Vera, von Schaffhausen, in Maur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 818292, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ansatz Werbung + Beschriftung - Yvonne & Markus Horisberger, in Wetzikon ZH, Kreuzackerstrasse 1, 8623 Wetzikon, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
15.09.2002.
Zweck:
Werbekonzepte, Beschriftungen, Drucksachen, Werbeartikel.
Eingetragene Personen:
Horisberger, Yvonne, von Auswil, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Horisberger, Markus, von Auswil, in Wetzikon ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.