Hanni Hofmann
domiciled in Bleienbach, from Oberburg Active mandates: Detec Systems GmbH, HOBL GmbH Connected persons: Peter Hofmann, Fritz Hofmann, Fritz Hofmann You can stay up to date through "Hanni Hofmann", please log in or register free of charge.You are now following "Hanni Hofmann"
Credit rating You can stay up to date through "Hanni Hofmann", please log in or register free of charge.You are now following "Hanni Hofmann"
|
Places where people with the name Hanni Hofmann live
Sectors in which people with the name Hanni Hofmann work
Repair of IT and telecommunications equipment
Construction of buildings
Repair of IT and telecommunications equipment
Construction of buildings
Private persons with the name Hanni Hofmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hanni Hofmann
Publication number: 675100, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Detec Systems GmbH, in Regensdorf, Anbieten von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 30.06.2000, S. 4426).
Statutenänderung:
23.09.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Definitiv Organisation AG, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Hanni, von Oberburg, in Bleienbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Hofmann, Peter, von Oberburg, in Fraubrunnen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Walliswil bei Wangen, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Detec Systems GmbH, in Zürich, c/o Definitiv Organisation AG, Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.1998.
Zweck:
Anbieten von Infrastruktur- und Logistikdienstleistungen sowie den technischen Kundendiesnst und Office-Bereich;
kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, mieten und vermieten.
Stammkapital:
CHF30'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hofmann, Fritz, von Oberburg, in Bleienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Hofmann, Hanni, von Oberburg, in Bleienbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬;
Hofmann, Peter, von Oberburg, in Walliswil bei Wangen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF5'000.¬.
Commercial Registry Office Berne, (36)
HOBL GmbH, in Bleienbach, Oberdorf35A, 3368 Bleienbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.1998.
Zweck:
Anbieten von Gebäudeinfrastrukturdienstleistungen und Handel mit entsprechenden Komponenten. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten und vermieten. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF20000.
Liberierung Stammkapital:
CHF20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hofmann, Fritz, von Oberburg, in Bleienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10000;
Blum, Ruth, von Trub, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10000;
Hofmann, Hanni, von Oberburg, in Bleienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.