Hannes Hofer
domiciled in Bonstetten, from Italy Active mandates: Swiss-Ski Schweizerischer Skiverband, Swiss-Ski Weltmeisterschaften & Events AG and more Connected persons: Raphaèle Renée Favre Schnyder, Peter Barandun, Urs Lehmann and more You can stay up to date through "Hannes Hofer", please log in or register free of charge.You are now following "Hannes Hofer"
Credit rating You can stay up to date through "Hannes Hofer", please log in or register free of charge.You are now following "Hannes Hofer"
|
Places where people with the name Hannes Hofer live
Sectors in which people with the name Hannes Hofer work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Hannes Hofer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hannes Hofer
Publication number: HR02-1005898560, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss-Ski Schweizerischer Skiverband, in Muri bei Bern, CHE-108.141.946, Verein (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833813).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Adrian, von Trun, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burger, Christoph, von Eggiwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Orlovski, Matea, von Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rietschin, Matthias, von Basel, in Grosshöchstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wittwer, Ursina, von Trub, in Konolfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005859898, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss-Ski Weltmeisterschaften AG, in Muri bei Bern, CHE-176.061.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190126).
Statutenänderung:
03.10.2023.
Firma neu:
Swiss-Ski Weltmeisterschaften & Events AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss-Ski Championnats du Monde & Events SA) (Swiss-Ski World Championships & Events Ltd).
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Arastrasse 6, 3048 Worblaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Bernhard, von Hasle (LU), in Doppleschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollinger, Daniel, von Schaffhausen, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004843147, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG, in Muri bei Bern, CHE-340.045.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Markus, von Untervaz, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Urs, von Langnau im Emmental, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aregger, Bernhard, von Hasle (LU), in Doppleschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.