Rudolf Hochuli
domiciled in Römerswil LU, from Reitnau Active mandates: Wasserversorgungs-Genossenschaft Römerswil Connected persons: Roger Zurgilgen, Pirmin Leisibach, Ivan Estermann and more You can stay up to date through "Rudolf Hochuli", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Hochuli"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf Hochuli", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Hochuli"
|
Places where people with the name Rudolf Hochuli live
Sectors in which people with the name Rudolf Hochuli work
Water and sewage utilities
Water and sewage utilities
Private persons with the name Rudolf Hochuli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf Hochuli
Publication number: 2826295, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
DDC Schweiz AG, in Sarnen, CHE-108.552.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2226009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Rahel, von Giswil, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Enz, Barbara, von Schmiedrued, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hochuli, Rudolf, von Reitnau, in Römerswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stephan Walter, von Seuzach, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Enz, Max, von Giswil, in Lungern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ebikon, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2226009, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
DD Consulting AG, in Sarnen, CHE-108.552.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912395).
Statutenänderung:
18.06.2015.
Firma neu:
DDC Schweiz AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Rudolf, von Reitnau, in Römerswil LU (Römerswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1327651, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Alpha Facility Maintenance GmbH, in Dänikon, CHE-438.754.960, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011, Publ. 6425240).
Statutenänderung:
29.01.2014.
Sitz neu:
Mönchaltorf.
Domizil neu:
Esslingerstrasse 12, 8617 Mönchaltorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Andreas, von Niederrohrdorf, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hochuli, Rudolf, von Reitnau, in Staffelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Andreas, von Marthalen, in Mönchaltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmied, Ariane, von Langnau im Emmental, in Mönchaltorf, mit Einzelunterschrift.