Jeannette Hirt-Steiner
domiciled in Biel/Bienne, from Twann-Tüscherz Active mandates: sk-tools AG Connected persons: Konrad Edgar Schüpbach You can stay up to date through "Jeannette Hirt-Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Jeannette Hirt-Steiner"
Credit rating You can stay up to date through "Jeannette Hirt-Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Jeannette Hirt-Steiner"
|
Places where people with the name Jeannette Hirt-Steiner live
Sectors in which people with the name Jeannette Hirt-Steiner work
Locksmithery, smithy and workshops
Locksmithery, smithy and workshops
Private persons with the name Jeannette Hirt-Steiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jeannette Hirt-Steiner
Publication number: 4341497, Commercial Registry Office Berne, (36)
Restaurant Astoria AG, in Nidau, CHE-103.395.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6116382).
Firma neu:
Restaurant Astoria AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.07.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Hans, von Schüpfen, in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hirt-Steiner, Jeannette, von Twann-Tüscherz, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4341411, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dancing Astoria AG, in Nidau, CHE-101.515.402, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6116768).
Firma neu:
Dancing Astoria AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.07.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Hans, von Schüpfen, in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hirt-Steiner, Jeannette, von Twann-Tüscherz, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6116382, Commercial Registry Office Berne, (36)
Restaurant Astoria AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.027-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 5, Publ. 5587246).
Statutenänderung:
30.03.2011.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Buchenweg 2, 2560 Nidau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Restaurants und die Erbringung gastgewerblicher Dienstleistungen aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Max, von Schüpfen, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BGTreuhand + Beratungs AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Hans, von Schüpfen, in Nidau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Hirt-Steiner, Jeannette, von Twann-Tüscherz, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.