David Julius Hintermann
domiciled in Sarmenstorf, from Beinwil am See Active mandates: LoccoZ SYSTEM AG, LoccoZ Holding AG Connected persons: Jürg Riser, Andrea Daniela Wisler-Graber, Giuseppe Zoccolillo and more You can stay up to date through "David Julius Hintermann", please log in or register free of charge.You are now following "David Julius Hintermann"
Credit rating You can stay up to date through "David Julius Hintermann", please log in or register free of charge.You are now following "David Julius Hintermann"
|
Places where people with the name David Julius Hintermann live
Sectors in which people with the name David Julius Hintermann work
Operation of design, graphics and jewellery studios
Operation of investment companies
Operation of design, graphics and jewellery studios
Operation of investment companies
Private persons with the name David Julius Hintermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: David Julius Hintermann
Publication number: HR02-1005282125, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LoccoZ SYSTEM AG, bisher in Gisikon, CHE-277.070.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017850).
Statutenänderung:
16.08.2021.
Sitz neu:
Seon.
Domizil neu:
Seetalstrasse 2, 5703 Seon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintermann, David Julius, von Beinwil am See, in Sarmenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muhen].
Publication number: 2274739, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LoccoZ SYSTEM AG, in Seengen, CHE-277.070.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.87 vom 07.05.2015, Publ. 2139115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellmont, Urs, von Unteriberg, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Christoph Hugo Theo, von Stansstad, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Wisler, Andrea Daniela, von Sumiswald, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Hintermann, David Julius, von Beinwil am See, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Zoccolillo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien] und Riser, Jürg, von Ursenbach, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2206309, Commercial Registry Office Zug, (170)
LoccoZ Holding AG, in Baar, CHE-462.155.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, Publ. 1879705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellmont, Urs Peter, von Unteriberg, in Boniswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoccolillo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Legler, Karin, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riser, Jürg, von Ursenbach, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Alex, von Sarmenstorf, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hintermann, David, von Beinwil am See, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.