Oliver Hinnen
domiciled in Zürich, from Rümlang Active mandates: Ping Pong Lounge O. Hinnen Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Oliver Hinnen", please log in or register free of charge.You are now following "Oliver Hinnen"
Credit rating You can stay up to date through "Oliver Hinnen", please log in or register free of charge.You are now following "Oliver Hinnen"
|
Places where people with the name Oliver Hinnen live
Sectors in which people with the name Oliver Hinnen work
Rental of consumer durables
Rental of consumer durables
Private persons with the name Oliver Hinnen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Oliver Hinnen
Publication number: HR02-1005055778, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ping Pong Lounge KlG, in Zürich, CHE-373.028.562, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004817795).
Firma neu:
Ping Pong Lounge O. Hinnen.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens der Gesellschafterin Stefanie Nadig aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Oliver Hinnen führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadig, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinnen, Oliver, von Rümlang, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004773747, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
PingEvents GmbH, bisher in Zürich, CHE-198.163.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855947).
Statutenänderung:
04.11.2019. 21.11.2019.
Firma neu:
Fepa Elektro + Handels GmbH.
Sitz neu:
Bischofszell.
Domizil neu:
Espenstrasse 7, 9220 Bischofszell.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Installationen, Montagen, Beratungen und Planungen von elektrotechnischen Anlagen sowie den Handel mit elektrotechnischen Geräten und Apparaturen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Die Gesellschaft kann Grundstücke oder Anteile an solchen erwerben und veräussern sowie Rechte daran begründen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder geeignet sind, ihn zu fördern. [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Christian, von Zofingen, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hinnen, Oliver, von Rümlang, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Ulrike, von Rheineck, in Bischofszell, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hungerbühler, Traugott Jakob, von Sommeri, in Bischofszell, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4145001, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ping Pong Lounge KlG, in Zürich, CHE-373.028.562, Berninastrasse 90, 8057 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.03.2018.
Zweck:
Organisation und Durchführung von Ping Pong Events aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen in Zusammenhang mit genannter Tätigkeit.
Eingetragene Personen:
Hinnen, Oliver, von Rümlang, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Nadig, Stefanie, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Rohr, Dominique, von Hunzenschwil, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.