Bruno Himmelberger
domiciled in Altnau, from Schwellbrunn Active mandates: InlineDrom Schweiz GmbH Connected persons: Oskar W. Müller You can stay up to date through "Bruno Himmelberger", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Himmelberger"
Credit rating You can stay up to date through "Bruno Himmelberger", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Himmelberger"
|
Places where people with the name Bruno Himmelberger live
Sectors in which people with the name Bruno Himmelberger work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Bruno Himmelberger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bruno Himmelberger
Publication number: HR02-1005121574, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
InlineDrom Schweiz GmbH, in Weinfelden, CHE-112.342.206, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359977).
Statutenänderung:
15.02.2021.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Müligässli 1, 8598 Bottighofen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oskar W., von Güttingen, in Güttingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Himmelberger, Bruno, von Schwellbrunn, in Altnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2145151, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Pinax AG für Marketing und Kommunikation, in Kreuzlingen, CHE-110.570.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 948461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Himmelberger, Bruno, von Schwellbrunn, in Altnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jörg, von Roggwil TG, in Felben-Wellhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Peter, von Sumiswald, in Wigoltingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häni, Martin, von Wängi, in Altnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6858138, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
InlineDrom Schweiz GmbH, in Weinfelden, CH-440.4.018.131-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 14, Publ. 5646816).
Statutenänderung:
13.08.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 13.08.2012 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enggist, Peter, von Konolfingen, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Altherr, Konrad, von Trogen, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oskar W., von Güttingen, in Güttingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Himmelberger, Bruno, von Schwellbrunn, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].