Heinz Heusser
domiciled in Schönenberg TG, from Hombrechtikon Active mandates: Heusser Satz AG Connected persons: Benno Max Andermatt You can stay up to date through "Heinz Heusser", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Heusser"
Credit rating You can stay up to date through "Heinz Heusser", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Heusser"
|
Places where people with the name Heinz Heusser live
Sectors in which people with the name Heinz Heusser work
Operation of a printing plant and/or bindery
Operation of a printing plant and/or bindery
Private persons with the name Heinz Heusser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heinz Heusser
Publication number: HR02-1005316997, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Heusser + Heusser Reitsport GmbH, in Hombrechtikon, CHE-107.442.842, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174557).
Statutenänderung:
07.10.2021.
Firma neu:
Heusser + Heusser GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Reit- und Fahrsportartikeln sowie Motorfahrrädern und Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 02.09.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 26.08.1998 diverse Reit- und Fahrsportartikel sowie Kutschen zum Preis von CHF 117290.--, wovon CHF 80'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 37'290.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Anteilbuch eingetragene Adresse unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Heinz, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 40'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Lukas, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Heusser, Christian, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Publication number: HR02-1005174557, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Heusser + Heusser Reitsport GmbH, in Hombrechtikon, CHE-107.442.842, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S.44, Publ. 5130058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Hans, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Heinz, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 40'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Heusser, Christian, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser, Lukas, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004985337, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
heussercrea ag, in Gossau (SG), CHE-102.981.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Heinz, von Hombrechtikon, in Kradolf-Schönenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Max, von Walzenhausen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Roger, von Chur, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aperdannier, Olaf Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.